1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
2 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
3 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
4 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
5 § 3 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
6 § 3 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
7 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
8 § 7 ust. 2-7 uchylone przez § 21 pkt 1 uchwały nr 192 z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umowy sprzedaży oraz umowy dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
9 § 9 ust. 6 uchylony przez § 21 pkt 1 uchwały nr 192 z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umowy sprzedaży oraz umowy dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
10 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. uprawnienia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przechodzą na Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, zgodnie z § 5 pkt 1 uchwały nr 135 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.270).
11 § 14 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
12 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg porozumienia z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zgodnie z § 5 pkt 2 uchwały nr 135 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.270).
13 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.
14 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 159 z dnia 31 lipca 1971 r. (M.P.71.42.270) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 sierpnia 1971 r.