DECYZJA RADYz dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
(2010/C 322/02)
(Dz.U.UE C z dnia 27 listopada 2010 r.)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(1), w szczególności jego art. 8,
uwzględniając listy kandydatów przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,
uwzględniając listę członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Decyzją z dnia 8 listopada 2007 r.(2) Rada mianowała członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 8 listopada 2007 r. do dnia 7 listopada 2010 r.
(2) Członkowie Rady Zarządzającej oraz zastępcy członków powinni zostać mianowani na okres trzech lat,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
€Artykuł 1[] 1
Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 8 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 r.:
I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Willy IMBRECHTS |
Christian DENEVE |
Bułgaria |
Atanas KOŁCZAKOW |
Darina KONOWA |
Republika Czeska |
Daniela KUBÍČKOVÁ |
Anežka SIXTOVÁ |
Dania |
Charlotte SKJOLDAGER |
Annemarie KNUDSEN |
Niemcy |
Ulrich RIESE |
Kai SCHÄFER |
Estonia |
Tiit KAADU |
Pille STRAUSS-RAATS |
Irlandia |
Daniel KELLY |
Mary DORGAN |
Grecja |
Elissavet GALANOPOULOU |
Antonios CHRISTODOULOU |
Hiszpania |
Concepción PASCUAL LIZANA |
Mario GRAU RIOS |
Francja |
Mireille JARRY |
Laurent GRANGERET |
Włochy |
|
|
Cypr |
Leandros NICOLAIDES |
Anastassios YIANNAKI |
Łotwa |
Renärs LÜSIS |
Jolanta GEDUŠA |
Litwa |
Aldona SABAITIENĖ |
Vilija KONDROTIENĖ |
Luksemburg |
|
|
Węgry |
|
|
Malta |
|
|
Holandia |
M. P. FLIER |
M. G. DEN HELD |
Austria |
Gertrud BREINDL |
Eva-Elisabeth SZYMANSKI |
Polska |
Danuta KORADECKA |
Daniel Andrzej PODGÓRSKI |
Portugalia |
Luís Filipe NASCIMENTO LOPES |
José Manuel dos SANTOS |
Rumunia |
Marian TÄNASE |
Anca Mihaela PRICOP |
Słowenia |
Tatjana PETRIĆEK |
Jože HAUKO |
Słowacja |
Laurencia JANČUROVÁ |
Elena PALIKOVÁ |
Finlandia |
Leo SUOMAA |
Erkki YRJÄNHEIKKI |
Szwecja |
Mikael SJÖBERG |
Stefan HULT |
Zjednoczone Królestwo |
Clive FLEMING |
Stuart BRISTOW |
II. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Herman FONCK |
François PHILIPS |
Bułgaria |
Aleksander ZAGOROW |
Iwan KOKAŁOW |
Republika Czeska |
Jaroslav ZAVADIL |
Miroslav KOSINA |
Dania |
Jan KAHR FREDERIKSEN |
Lone JACOBSEN |
Niemcy |
|
|
Estonia |
Argo SOON |
Ülo KRISTJUHAN |
Irlandia |
Sylvester CRONIN |
Esther LYNCH |
Grecja |
Ioannis ADAMAKIS |
Ioannis VASSILOPOULOS |
Hiszpania |
Marisa RUFINO |
Pedro J. LINARES |
Francja |
Gilles SEITZ |
Henri FOREST |
Włochy |
Sebastiano CALLERI |
Gabriella GALLI |
Cypr |
Maria THEOCHARIDOU |
Nicos ANDREOU |
Łotwa |
Ziedonis ANTAPSONS |
Mārtinš PUŽULS |
Litwa |
Vitalius JARMONTOVIQUS |
Gediminas MOZÜRA |
Luksemburg |
|
|
Węgry |
Károly GYÖRGY |
Erika KOLLER |
Malta |
|
|
Holandia |
H. VAN STEENBERGEN |
Sonja BALJEU |
Austria |
|
|
Polska |
Mariusz ŁUSZCZYK |
Iwona PAWLACZYK |
Portugalia |
|
|
Rumunia |
|
|
Słowenia |
Lučka BÖHM |
Andreja MRAK |
Słowacja |
Bohuslav BENDÍK |
Alexander ŤAŽÍK |
Finlandia |
Raili PERIMÄKI |
Erkki AUVINEN |
Szwecja |
Christina JÄRNSTEDT |
Börje SJÖHOLM |
Zjednoczone Królestwo |
Hugh ROBERTSON |
Liz SNAPE |
III. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Kris DE MEESTER |
André PELEGRIN |
Bułgaria |
Georgi STOJEW |
|
Republika Czeska |
Karel PETRŽELKA |
Martin RÖHRICH |
Dania |
Thomas PHILBERT NIELSEN |
|
Niemcy |
Eckard METZE |
Herbert BENDER |
Estonia |
Marek SEPP |
Veronika KAIDIS |
Irlandia |
Theresa DOYLE |
Kevin ENRIGHT |
Grecja |
Pavlos KYRIAKOGGONAS |
Natassa AVLONITOU |
Hiszpania |
Pilar IGLESIAS VALCARCE |
Laura CASTRILLO NÚÑEZ |
Francja |
Nathalie BUET |
Patrick LÉVY |
Włochy |
Fabiola LEUZZI |
|
Cypr |
Polyvios POLYVIOU |
Lena PANAYIOTOU |
Łotwa |
Liene VANCĀNE |
|
Litwa |
Vaidotas LEVICKIS |
Jonas GUZAVIČ IUS |
Luksemburg |
François ENGELS |
Pierre BLAISE |
Węgry |
Géza BOMBERA |
|
Malta |
Joe DELIA |
John SCICLUNA |
Holandia |
W. M. J. M. VAN MIERLO |
G. O. H. MEIJER |
Austria |
Christa SCHWENG |
Alexandra SCHÖNGRUNDNER |
Polska |
|
|
Portugalia |
Marcelino PENA E COSTA |
Luís HENRIQUE |
Rumunia |
Ovidiu NICOLESCU |
Adrian IZVORANU |
Słowenia |
Igor ANTAUER |
Maja SKORUPAN |
Słowacja |
Róbert MAJTNER |
|
Finlandia |
Katja LEPPÄNEN |
Rauno TOIVONEN |
Szwecja |
Bodil MELLBLOM |
Cecilia ANDERSON |
Zjednoczone Królestwo |
Neil CARBERRY |
Keith SEXTON |
€Artykuł 2[]
Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.
€Artykuł 3[]
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2010 r.
|
W imieniu Rady |
|
S. VANACKERE |
|
Przewodniczący |
______
(1) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(2) Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 4.